Matrícula | Nome | Cargo | Situação | Salário base | Admissão | Exoneração | Tipo de Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0825 | VALDIR MUNICELLI | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 19/02/2020 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0825 Nome: VALDIR MUNICELLI Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 19/02/2020 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0826 | NADIA TEIXEIRA NUEVO LEITE | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/07/2021 | 25/07/2023 | Comissionado |
Matrícula: 0826 Nome: NADIA TEIXEIRA NUEVO LEITE Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/07/2021 Exoneração: 25/07/2023 Contrato: Comissionado |
0827 | HUGO NOGUEIRA LUZ | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 18/05/2020 | 21/08/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0827 Nome: HUGO NOGUEIRA LUZ Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 18/05/2020 Exoneração: 21/08/2020 Contrato: Comissionado |
0828 | ELIANDRO GABRIEL DOS SANTOS | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/07/2020 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0828 Nome: ELIANDRO GABRIEL DOS SANTOS Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/07/2020 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0829 | ALAN PATRICK LAFRATTA FERREIRA | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 15/07/2020 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0829 Nome: ALAN PATRICK LAFRATTA FERREIRA Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 15/07/2020 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0830 | FELIPE CANDIDO DE CAMPOS TEBET | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 17/08/2020 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0830 Nome: FELIPE CANDIDO DE CAMPOS TEBET Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 17/08/2020 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0831 | VALTER LUIS DEMARCHI | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0831 Nome: VALTER LUIS DEMARCHI Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/09/2020 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0832 | IAGO COSTA COMANDULE | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 17/09/2020 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0832 Nome: IAGO COSTA COMANDULE Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 17/09/2020 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0833 | CIRO CESAR ROMUALDO | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/12/2020 | 15/01/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0833 Nome: CIRO CESAR ROMUALDO Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/12/2020 Exoneração: 15/01/2021 Contrato: Comissionado |
0834 | MARIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA DOS SANTOS | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 06/01/2021 | 01/08/2022 | Comissionado |
Matrícula: 0834 Nome: MARIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA DOS SANTOS Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 06/01/2021 Exoneração: 01/08/2022 Contrato: Comissionado |
0835 | DANIEL PIAZZA MAZZINI | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 06/01/2021 | 01/07/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0835 Nome: DANIEL PIAZZA MAZZINI Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 06/01/2021 Exoneração: 01/07/2021 Contrato: Comissionado |
0836 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 7,531.52 | 06/01/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0836 Nome: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 7,531.52 Admissão: 06/01/2021
Contrato: Comissionado |
|
0837 | ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/02/2022 | 17/03/2023 | Comissionado |
Matrícula: 0837 Nome: ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/02/2022 Exoneração: 17/03/2023 Contrato: Comissionado |
0838 | DAVID ALVES DA SILVA JÚNIOR | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 06/01/2021 | 22/02/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0838 Nome: DAVID ALVES DA SILVA JÚNIOR Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 06/01/2021 Exoneração: 22/02/2021 Contrato: Comissionado |
0839 | MAIARA KELLY GOMES DE ABREU | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 10,085.10 | 06/01/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0839 Nome: MAIARA KELLY GOMES DE ABREU Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 10,085.10 Admissão: 06/01/2021
Contrato: Comissionado |
|
0840 | BRUNA ISADORA DE CAMPOS | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 7,531.52 | 06/01/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0840 Nome: BRUNA ISADORA DE CAMPOS Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 7,531.52 Admissão: 06/01/2021
Contrato: Comissionado |
|
0841 | JOÃO CARLOS SCARPA | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 10,085.10 | 18/01/2023 | Comissionado |
Matrícula: 0841 Nome: JOÃO CARLOS SCARPA Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 10,085.10 Admissão: 18/01/2023
Contrato: Comissionado |
|
0842 | CRISTIANE ANTUNES DE CARVALHO | 120 - Assessor Chefe Gabinete 1a. Secretaria | Inativo | R$ 0.00 | 17/11/2021 | 13/07/2022 | Comissionado |
Matrícula: 0842 Nome: CRISTIANE ANTUNES DE CARVALHO Cargo: 120 - Assessor Chefe Gabinete 1a. Secretaria Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 17/11/2021 Exoneração: 13/07/2022 Contrato: Comissionado |
0843 | PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 10,085.10 | 06/01/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0843 Nome: PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 10,085.10 Admissão: 06/01/2021
Contrato: Comissionado |
|
0844 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 10,085.10 | 17/11/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0844 Nome: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 10,085.10 Admissão: 17/11/2021
Contrato: Comissionado |
|
Exibindo 20 registros de 739 |